PEREZ RODRIGUEZ LIDIA
Informe ejecutivo de PEREZ RODRIGUEZ LIDIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ RODRIGUEZ LIDIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Apoderado | 26/04/2011 |
VINCULACIONES DE PEREZ RODRIGUEZ LIDIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ RODRIGUEZ LIDIA
Empresa: DILUDE SL
Administrador Unico
- Perez Rodriguez Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1622, L 535, F 84, S 8, H MA 19219, I/A 7 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-29
Empresa: DILUDE SL
Administrador Unico
- Perez Rodriguez Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1622, L 535, F 83, S 8, H MA 19219, I/A 6 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-29
Empresa: DILUDE SL
Administrador Unico
- Perez Rodriguez Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1622, L 535, F 83, S 8, H MA 19219, I/A 5 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-169-29
Empresa: DILUDE SL
Administrador Unico
- Perez Rodriguez Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1622, L 535, F 83, S 8, H MA 19219, I/A 4 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-169-29
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado
- Acriz Rico Alfonso
- Alberti Mendez Francesc
- Alcala Torres Manuel
- Alonso Arahuetes Alberto
- Alonso Carriazo Azcona Maria Luisa
- Alvarez Maroto David
- Alvarez Varela Miguel
- Amado Guzman Acoraida
- Arnaiz Garrido Victor
- Ascariz Lopez Manuel
- Becerra Arcas Alberto
- Blanco Garcia Anabel
- Borrego Novella Maria
- Cabellos Gonzalez Beatriz
- Camarillo Cordoba Maria Jose
- Campos Perez Olga
- Carrillo Redondo Maria Ester
- Cascon Goncalves Patricia
- Ceja Rodriguez Marta
- Chamorro Rufo Rodrigo
- Chico Gomez Jose Regino
- Clares Garcia Denisse Amparo
- Cordero Fernandez Carlos
- Cuenca Perez Maria Inmaculada
- Cuesta Rodriguez Santiago
- Davo Cascales Silvia
- De La Torre Diaz Carlos
- Del Rio Barazal Maria Julia
- Diaz Garcia Diego
- Diaz Rodenas Daniel
- Dominguez Toledo Ivan
- Echebarria Ibarrondo Begoña
- Estebanez Canal Pablo
- Fernandez Arno Maria Rosa
- Fernandez De La Torre Davinia
- Fernandez Hidalgo Rebeca
- Ferron Sanchez Manuel
- Freire Gonzalez Maria Del Pilar
- Gaitan Rubio Sira
- Galisteo Gonzalez Maria De Albendin
- Garces Tris Joaquin
- Garcia Anaya Jesus
- Garcia Arroniz Manuel
- Garcia Casado Silvia
- Garcia Lamberechts Diana
- Garcia Maiquez Marta
- Garcia Marti Roberto Francisco
- Garcia Martin Sara
- Garcia Ribas Silvia
- Garcia Santamaria David
- Gomez Bueno Esther
- Gomez Gonzalez Gemma
- Gonzalez Fernandez Veronica
- Guerra Hernandez Alejandro
- Hidalgo Gutierrez Monica
- Infante Perea Jose Luis
- Jimenez Ballesteros Daniel Alfonso
- Kushch Tatiana
- Lopez Barahona Joana
- Lopez Gonzalez Rocio
- Lopez Rodriguez Antonio
- Losada De La Cruz Aida
- Lucas Montoya Maria De Los Angeles
- Lumbreras Salazar Beatriz
- Luque Malagon Maria Del Pilar
- Martin Gil David
- Martinez Enrich Vanessa
- Martinez Giner Enrique
- Martinez Palomares Maria Amparo
- Martinez Robles Alberto
- Masia Romeu Jose
- Matia Martin Oscar Luis
- Maycas Nadal Marta
- Meda Calvet Xavier
- Melendre Subero Belen
- Meseguer De Cubas Domingo Jesus
- Mondejar Criado Eva
- Montalvo Montalvo Antonio
- Montes Rivera Aroa
- Monton Gomez Sabrina
- Morales Ruiz Antonio
- Moreira Alonso Margarita
- Muñoz Silos Maria De Las Mercedes
- Murciano Alvarez Vanesa
- Navarro Balbas Sandra
- Navea Martin Elena
- Ojeda Braza Rocio
- Perez Gallego Laura
- Perez Hevia Patricia
- Perez Nogueira Xabier
- Perez Rodriguez Lidia
- Pinedo Moreno Angel David
- Prada Garcia Montserrat
- Pradana Lopez Jaime
- Prat Pujol Eudald
- Pua Puñet Anna
- Ramos Portillo Raul
- Reig Magro Alvaro Francisco
- Rivas Alonso Paloma De Los Angeles
- Rivas Estrada Jesus Angel
- Rodrigo Prieto Antonio
- Rodriguez Cardoso Rosario
- Romero Izquierdo Ana
- Romero Jimenez Jose Miguel
- Rondina Iobbi Maria Laura
- Ruiz Barrios Juan Antonio
- Ruiz Cortijos Sandra
- Sacristan Sanz Judith
- San Juan Rodrigo Maria
- Sanz Alvarez Alberto
- Suarez Arroyo Sonia
- Torredemer Alvarez Jorge
- Tria Loureiro Jose Maria
- Valenzuela Diaz Patricia Mercedes
- Valera Picazo Beatriz Pilar
- Vaquero Naranjo Nuria
- Vazquez Dominguez Carlos
- Vela Salvador Gabriel
- Ventura Barroso Vivianne
- Vicente Sarro Javier
- Yague Santamaria Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5169 , F 102, S 8, H BI 17,A , I/ 2613 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-48
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Capelo Miguel Francisco
- Aparicio Del Castillo Sergio
- Aparicio Hinarejos Sandra
- Avendaño Martinez Juan Francisco
- Callaved Garcia Yolanda
- Canoves Gregori Vicente
- Cardenas Martinez Maria Dolores
- Corte Arguelles Maria Esther
- De Jorge Garcia Oscar
- De La Morena Garcia Angel Luis
- De La Nava Bulez Jose Antonio
- Escura Amate Antonio
- Fernandez Ramos Cristina Maria
- Fresno Capilla Fernando
- Gali Corredor Maria Carmen
- Garcia Abad Diego
- Garcia Bodo Maria Nieves
- Garcia Camacho Sandra
- Garcia Ruiz Mercedes
- Garcia San Jose Eva
- Hernandez Ruiz Serafin
- Hernando Gomez Marta
- Maray Rodriguez Jose Antonio
- Martinez Porroche Anna
- Miro Vazquez Federico
- Mordezki Zytny Alfredo Oscar
- Olle Torner Judith
- Pato Izquierdo Laura
- Payan Serrano Juan Manuel
- Perez Gonzalez Elena
- Piñol Reig Jorgina
- Quintas Cantero Iraia
- Raggio Perez Esther
- Ribas Badia Jose
- Sole Codina Arturo
- Uriondo Basaldua Maria Aranzazu
- Vaz Rey Juan Manuel
- Weit Kiat Lim
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aguilera Prim Marta
- Arrizabalaga Mendiguren Jose Manuel
- Balague Altafulla Juan
- Cadenato Matia Jesus Maria
- Cadenato Matia Jesus Maria
- Camacho Fumero Jose Alonso
- Carballo Trinidad Yolanda
- Corbi Fernandez Rafael
- Duran Gabelli Salvador
- Fernandez Rodriguez Jose
- Fernandez Sanchez Felipe
- Figueres Alegre Jose
- Garcia Garcia Enrique
- Goikoetxea Trebiño Pedro Maria
- Gonzalo Roge Javier
- Guzman Blazquez Regino Antonio
- Guzman Blazquez Regino Antonio
- Leguina Elorrieta Juan Pedro
- Llaurado Zulueta Juan
- Llorente Angulo Estibaliz
- Marin Lopez Milagros
- Martin Carretero Jose Maria
- Martin Mosquera Maria Isabel
- Martinez Albiol Jose
- Martinez Heras Jesus
- Martinez Martinez Jose Luis
- Osle Roig Anna
- Pelegri Cornudella Carmen
- Pelegri Cornudella Maria Carmen
- Perez Mesuro Antonio
- Perez Rodriguez Lidia
- Perez Valiente Maria Angeles
- Ricart Estany Jose Maria
- Rodriguez Bolinaga Teresa
- Ruiz Marquez Maria Isabel
- Sanchez Jane Montserrat
- Tejera Quintana Juan Manuel
- Torrubiano Lopez Jose
- Vaz Rey Juan Manuel
- Victoria Sanchez Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5033 , F 202, S 8, H BI 17,A , I/ 2502 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-48
Información de PEREZ RODRIGUEZ LIDIA
Mostramos los datos de PEREZ RODRIGUEZ LIDIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ RODRIGUEZ LIDIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos