PEREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de PEREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE PEREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO RURAL MANAGER SL | Administrador Unico | 15/02/2023 | |
CAMACHO ALQUILER DE MAQUINARIA SL | Apoderado Mancomunado | 29/11/2021 | |
LA MAMA DORIANA SL | Liquidador | 10/10/2019 | |
BINBERRI SA | Apoderado | 13/03/2019 | |
BINBERRI SA | Apoderado | 13/12/2018 | |
J. L. PEREZ-ESTILISTES SL | Administrador Solidario | 30/11/2016 | |
LA MAMA DORIANA SL | Socio Unico | 23/03/2015 | |
MABELANCE SL | Apoderado | 27/04/2011 | |
PRODUCTOS CARNICOS CANDELA 48 SL | Socio Unico | 10/03/2011 | |
PRODUCTOS CARNICOS CANDELA 48 SL | Administrador Unico | 10/03/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PEREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS
Empresa: GRUPO RURAL MANAGER SL
Administrador Unico
- Perez Rodriguez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 949 , F 46, S 8, H OR 18052, I/A 1 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-32
Empresa: CAMACHO ALQUILER DE MAQUINARIA SL
Administrador Mancomunado
- Camacho Rodriguez Leandro German
- Gonzalez Rodriguez Jaime
- Perez Rodriguez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 522 , F 74, S 8, H IL 12977, I/A 3 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-7-35
Empresa: CAMACHO ALQUILER DE MAQUINARIA SL
Administrador Mancomunado
- Camacho Rodriguez Leandro German
- Gonzalez Rodriguez Jaime
- Perez Rodriguez Juan Carlos
Apoderado Mancomunado
- Camacho Rodriguez Leandro German
- Gonzalez Rodriguez Jaime
- Perez Rodriguez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 522 , F 71, S 8, H IL 12977, I/A 1 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-35
Empresa: CAMACHO ALQUILER DE MAQUINARIA SL
Apoderado Mancomunado
- Camacho Rodriguez Leandro German
- Gonzalez Rodriguez Jaime
- Perez Rodriguez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 522 , F 71, S 8, H IL 12977, I/A 1 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-35
Empresa: INFUSIONES MILFORD SL
Apoderado Solidario
- Moreno Nuño Ana
- Perez Rodriguez Juan Carlos
- Von Tabouillot Martin Carlos Werner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23110 , F 177, S 8, H M 183308, I/A 24 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-28
Empresa: LA MAMA DORIANA SL
Liquidador
- Perez Rodriguez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 73, S 8, H OR 14717, I/A 3 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-32
Empresa: LA MAMA DORIANA SL
Administrador Unico
- Perez Rodriguez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 73, S 8, H OR 14717, I/A 3 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-32
Administrador Mancomunado
- Diezma Arroba Pablo
- Ferraza Novio David
- Perez Rodriguez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37774 , F 59, S 8, H M 672929, I/A 2 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-28
Empresa: BINBERRI SA
Apoderado
- Gomez Gomez Carlos
- Miranda Martin Guillermo
- Perez Rodriguez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 798 , F 175, S 8, H BI 5814,A , I/ 27 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-48
Empresa: MARPESAN TEXTIL SL
Liquidador
- Perez Rodriguez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 602 , F 131, S 8, H OR 8231, I/A 2 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-32
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS
Mostramos los datos de PEREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos