PEREZ RIVERO RAFAEL
Informe ejecutivo de PEREZ RIVERO RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ RIVERO RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO DIPRIMAR SL | Presidente | 27/03/2019 | |
DIPRIMAR SA | Secretario | 17/03/2014 | |
DIPRIMAR SA | Consejero Delegado Mancomunado | 17/03/2014 | |
DIPRIMAR SA | Consejero | 17/03/2014 | |
GRUPO VIEJOLIVO SL | Consejero | 13/03/2014 | |
GRUPO VIEJOLIVO SL | Secretario | 13/03/2014 | |
GRUPO VIEJOLIVO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 13/03/2014 | |
PROMOTORA NEGOCIOS EL CASTRO SA | Secretario | 13/03/2014 | |
PROMOTORA NEGOCIOS EL CASTRO SA | Consejero Delegado Mancomunado | 13/03/2014 | |
PROMOTORA NEGOCIOS EL CASTRO SA | Consejero | 13/03/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PEREZ RIVERO RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ RIVERO RAFAEL
Empresa: PROMOTORA NEGOCIOS EL CASTRO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Perez Perez Nazario Manuel
- Perez Perez Patricia Isabel
- Perez Rivero Alberto
- Perez Rivero Rafael
Consejero
- Perez Perez Nazario Manuel
- Perez Perez Patricia Isabel
- Perez Rivero Alberto
- Perez Rivero Rafael
Presidente
Secretario
- Perez Rivero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1203 , F 107, S 8, H S 18, I/A 16 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-39
Empresa: DIPRIMAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Perez Perez Nazario Manuel
- Perez Perez Patricia Isabel
- Perez Rivero Alberto
- Perez Rivero Rafael
Consejero
- Perez Perez Nazario Manuel
- Perez Perez Patricia Isabel
- Perez Rivero Alberto
- Perez Rivero Rafael
Presidente
Secretario
- Perez Rivero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 552 , F 161, S 8, H S 2585, I/A 29 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-39
Empresa: GRUPO DIPRIMAR SL
Presidente
- Perez Rivero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023 , F 57, S 8, H S 22971, I/A 6 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-39
Empresa: GRUPO DIPRIMAR SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Perez Rivero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023 , F 57, S 8, H S 22971, I/A 6 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-39
Empresa: DIPRIMAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Perez Perez Nazario Manuel
- Perez Perez Patricia Isabel
- Perez Rivero Alberto
- Perez Rivero Rafael
Consejero
- Perez Perez Nazario Manuel
- Perez Perez Patricia Isabel
- Perez Rivero Alberto
- Perez Rivero Rafael
Presidente
Secretario
- Perez Rivero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 552 , F 160, S 8, H S 2585, I/A 27 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-39
Empresa: PROMOTORA NEGOCIOS EL CASTRO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Perez Perez Nazario Manuel
- Perez Perez Patricia Isabel
- Perez Rivero Alberto
- Perez Rivero Rafael
Consejero
- Perez Perez Nazario Manuel
- Perez Perez Patricia Isabel
- Perez Rivero Alberto
- Perez Rivero Rafael
Presidente
Secretario
- Perez Rivero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 571 , F 225, S 8, H S 18, I/A 15 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-39
Empresa: GRUPO DIPRIMAR SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Perez Rivero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023 , F 56, S 8, H S 22971, I/A 4 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-39
Empresa: GRUPO DIPRIMAR SL
Presidente
- Perez Rivero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1023 , F 56, S 8, H S 22971, I/A 4 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-39
Empresa: DIPRIMAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Perez Perez Nazario Manuel
- Perez Perez Patricia Isabel
- Perez Rivero Alberto
- Perez Rivero Rafael
Consejero
- Perez Perez Nazario Manuel
- Perez Perez Patricia Isabel
- Perez Rivero Alberto
- Perez Rivero Rafael
Presidente
Secretario
- Perez Rivero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 552 , F 159, S 8, H S 2585, I/A 24 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-39
Empresa: DIPRIMAR SA
Consejero
- Perez Crespo Maria Isabel
- Perez Perez Patricia Isabel
- Perez Rivero Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 552 , F 159, S 8, H S 2585, I/A 24 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-39
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ RIVERO RAFAEL
Mostramos los datos de PEREZ RIVERO RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ RIVERO RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos