PEREZ RIVERA AGUSTIN
Informe ejecutivo de PEREZ RIVERA AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ RIVERA AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REPUESTOS COVADONGA SL | Administrador Unico | 25/02/2019 | |
REPUESTOS COVADONGA SL | Apoderado | 05/03/2012 |
VINCULACIONES DE PEREZ RIVERA AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ RIVERA AGUSTIN
Empresa: REPUESTOS COVADONGA SL
Administrador Unico
- Perez Rivera Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29489 , F 222, S 8, H M 530753, I/A 7 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-28
Empresa: REPUESTOS COVADONGA SL
Administrador Unico
- Perez Rivera Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29489 , F 221, S 8, H M 530753, I/A 6 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-28
Empresa: REPUESTOS COVADONGA SL
Administrador Unico
- Perez Rivera Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29489 , F 221, S 8, H M 530753, I/A 5 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-28
Empresa: REPUESTOS COVADONGA SL
Apoderado
- Hernandez Gomez Miguel Angel
- Perez Rivera Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29489 , F 219, S 8, H M 530753, I/A 2 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-28
Información de PEREZ RIVERA AGUSTIN
Mostramos los datos de PEREZ RIVERA AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ RIVERA AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos