PEREZ RIPOLL REMEDIOS DE LA ASUNCION
Informe ejecutivo de PEREZ RIPOLL REMEDIOS DE LA ASUNCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ RIPOLL REMEDIOS DE LA ASUNCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTROTESLA ALICANTE SA | Consejero | 04/04/2013 | 19/05/2023 |
ELECTROTESLA ALICANTE SA | Secretario | 16/08/2016 | 19/05/2023 |
VINCULACIONES DE PEREZ RIPOLL REMEDIOS DE LA ASUNCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ RIPOLL REMEDIOS DE LA ASUNCION
Empresa: ELECTROTESLA ALICANTE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Perez Ripoll Remedios De La Asuncion
- Sanchez Castells Antonio
- Sanchez Perez Antonio
Presidente
Secretario
- Perez Ripoll Remedios De La Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4265 , F 187, S 8, H A 74723, I/A 14 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-03
Empresa: ELECTROTESLA ALICANTE SA
Consejero
- Perez Ripoll Remedios De La Asuncion
- Sanchez Castells Antonio
- Serna Albero Isabel
Presidente
Secretario
- Perez Ripoll Remedios De La Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2617 , F 93, S 8, H A 74723, I/A 10 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-03
Empresa: ELECTROTESLA ALICANTE SA
Secretario
- Perez Ripoll Remedios De La Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2617 , F 93, S 8, H A 74723, I/A 8 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-03
Empresa: ELECTROTESLA ALICANTE SA
Consejero
- Aguilar Segura Pascual
- Perez Ripoll Remedios De La Asuncion
- Sanchez Castells Antonio
- Serna Albero Isabel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2617 , F 93, S 8, H A 74723, I/A 7 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-03
Información de PEREZ RIPOLL REMEDIOS DE LA ASUNCION
Mostramos los datos de PEREZ RIPOLL REMEDIOS DE LA ASUNCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ RIPOLL REMEDIOS DE LA ASUNCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos