PEREZ RIGUEIRO LUIS-JAVIER
Informe ejecutivo de PEREZ RIGUEIRO LUIS-JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PEREZ RIGUEIRO LUIS-JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 95 SL | Administrador Unico | 14/04/2014 | |
ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 92 SL | Liquidador | 07/01/2013 | 07/01/2013 |
ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 92 SL | Administrador Unico | 07/01/2013 | |
ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 94 SL | Administrador Unico | 06/02/2009 | |
LUIS JAVIER SOLAR SL | Administrador Suplente | 23/12/2008 | |
LUIS JAVIER SOLAR SL | Liquidador | 23/12/2008 | 23/12/2008 |
VINCULACIONES DE PEREZ RIGUEIRO LUIS-JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ RIGUEIRO LUIS-JAVIER
Empresa: ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 95 SL
Administrador Unico
- Perez Rigueiro Luis-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 391 , F 127, S 8, H LU 12522, I/A 2 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-27
Empresa: ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 92 SL
Liquidador
- Perez Rigueiro Luis-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 391 , F 115, S 8, H LU 12520, I/A 2 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-27
Empresa: ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 92 SL
Administrador Unico
- Perez Rigueiro Luis-javier
Liquidador
- Perez Rigueiro Luis-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 391 , F 115, S 8, H LU 12520, I/A 2 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-27
Empresa: ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 94 SL
Administrador Unico
- Perez Rigueiro Luis-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 391 , F 121, S 8, H LU 12521, I/A 2 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-34-27
Empresa: LUIS JAVIER SOLAR SL
Liquidador
- Perez Rigueiro Luis-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349 , F 44, S 8, H LU 10614, I/A 2 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-5-27
Empresa: LUIS JAVIER SOLAR SL
Administrador Suplente
- Perez Rigueiro Luis-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349 , F 44, S 8, H LU 10614, I/A 2 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-5-27
Información de PEREZ RIGUEIRO LUIS-JAVIER
Mostramos los datos de PEREZ RIGUEIRO LUIS-JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ RIGUEIRO LUIS-JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos