PEREZ REFOYO CECILIA
Informe ejecutivo de PEREZ REFOYO CECILIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ REFOYO CECILIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VULCANIZADOS INDUSTRIALES ALVAREZ SL | Administrador Unico | 05/11/2013 | 14/08/2018 |
VULCANIZADOS INDUSTRIALES ALVAREZ SL | Administrador Unico | 10/01/2013 |
VINCULACIONES DE PEREZ REFOYO CECILIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ REFOYO CECILIA
Empresa: VULCANIZADOS INDUSTRIALES ALVAREZ SL
Administrador Unico
- Perez Refoyo Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 638 , F 72, S 8, H VA 3306, I/A 10 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-47
Empresa: VULCANIZADOS INDUSTRIALES ALVAREZ SL
Administrador Unico
- Perez Refoyo Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 638 , F 72, S 8, H VA 3306, I/A 7 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-47
Empresa: VULCANIZADOS INDUSTRIALES ALVAREZ SL
Administrador Unico
- Perez Refoyo Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 638 , F 71, S 8, H VA 3306, I/A 6 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-47
Información de PEREZ REFOYO CECILIA
Mostramos los datos de PEREZ REFOYO CECILIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ REFOYO CECILIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos