PEREZ QUIFES MARIA PILAR
Informe ejecutivo de PEREZ QUIFES MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ QUIFES MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JPP ELECTRONICA 1 SL | Administrador Solidario | 28/03/2017 | |
JPP ELECTRONICA 1 SL | Apoderado Solidario | 07/12/2010 |
VINCULACIONES DE PEREZ QUIFES MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ QUIFES MARIA PILAR
Empresa: J. P. ASCENSORES SL
Apoderado Solidario
- Perez Quife Alejandro
- Perez Quifes Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5488 , F 153, S 8, H SE 92350, I/A 4 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-41
Empresa: JPP ELECTRONICA 1 SL
Administrador Solidario
- Perez Quifes Alejandro
- Perez Quifes Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2839 , F 25, S 8, H SE 35999, I/A 4 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-41
Empresa: J. P. ASCENSORES SL
Apoderado Solidario
- Perez Quife Alejandro
- Perez Quifes Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5488 , F 151, S 8, H SE 92350, I/A 2 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-41
Empresa: JPP ELECTRONICA 1 SL
Apoderado Solidario
- Perez Quife Alejandro
- Perez Quifes Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2839 , F 24, S 8, H SE 35999, I/A 2 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-41
Información de PEREZ QUIFES MARIA PILAR
Mostramos los datos de PEREZ QUIFES MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ QUIFES MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos