PEREZ PUIGCERVER MARGARITA
Informe ejecutivo de PEREZ PUIGCERVER MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ PUIGCERVER MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVISATE ONDARA SL | Administrador Unico | 28/04/2021 | |
SERVISATE ONDARA SL | Socio Unico | 28/04/2021 | |
SERVICOLOR ONDARA SL | Socio Unico | 18/11/2015 | |
SERVICOLOR ONDARA SL | Administrador Unico | 18/11/2015 | |
SERVICIO Y COLOR ONDARA SL | Administrador Unico | 01/07/2014 | |
SERVICIO Y COLOR ONDARA SL | Apoderado | 14/04/2011 |
VINCULACIONES DE PEREZ PUIGCERVER MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ PUIGCERVER MARGARITA
Empresa: SERVISATE ONDARA SL
Administrador Unico
- Perez Puigcerver Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4372 , F 222, S 8, H A 174260, I/A 1 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-03
Empresa: SERVISATE ONDARA SL
Socio Único
- Perez Puigcerver Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4372 , F 222, S 8, H A 174260, I/A 1 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-03
Empresa: SERVICOLOR ONDARA SL
Administrador Unico
- Perez Puigcerver Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3901 , F 49, S 8, H A 147389, I/A 1 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-03
Empresa: SERVICOLOR ONDARA SL
Socio Único
- Perez Puigcerver Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3901 , F 49, S 8, H A 147389, I/A 1 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-03
Empresa: SERVICIO Y COLOR ONDARA SL
Administrador Unico
- Perez Puigcerver Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1791 , F 147, S 8, H A 31723, I/A 6 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-03
Empresa: SERVICIO Y COLOR ONDARA SL
Apoderado
- Perez Puigcerver Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1791 , F 115, S 8, H A 31723, I/A 5 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-80-03
Información de PEREZ PUIGCERVER MARGARITA
Mostramos los datos de PEREZ PUIGCERVER MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ PUIGCERVER MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos