PEREZ POVEDA PEDRO PABLO
Informe ejecutivo de PEREZ POVEDA PEDRO PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ POVEDA PEDRO PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTING BUSINESS SIGLO XXI SL | Administrador Unico | 03/07/2019 | |
INSTITUTO DE FORMACION Y ESTUDIOS CAM SL | Socio Unico | 16/10/2015 | |
INSTITUTO DE FORMACION Y ESTUDIOS CAM SL | Administrador Unico | 16/10/2015 | |
EL ZOCO RECREATIVOS SL | Administrador Unico | 19/08/2011 | |
FORMAJOBS SL | Socio Unico | 15/07/2011 | |
FORMAJOBS SL | Administrador Unico | 03/05/2011 |
VINCULACIONES DE PEREZ POVEDA PEDRO PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ POVEDA PEDRO PABLO
Empresa: CEFORA GESTION SL
Administrador Unico
- Perez Poveda Pedro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34190 , F 121, S 8, H M 615046, I/A 2 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-28
Administrador Unico
- Perez Poveda Pedro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31913 , F 99, S 8, H M 574340, I/A 3 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-28
Nuevo Socio Único
- Perez Poveda Pedro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31913 , F 99, S 8, H M 574340, I/A 3 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-28
Empresa: EL ZOCO RECREATIVOS SL
Administrador Unico
- Perez Poveda Pedro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2154 , F 86, S 8, H M 38117, I/A 5 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-28
Empresa: FORMAJOBS SL
Nuevo Socio Único
- Perez Poveda Pedro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22153 , F 122, S 8, H M 395272, I/A 3 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-28
Empresa: FORMAJOBS SL
Administrador Unico
- Perez Poveda Pedro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22153 , F 122, S 8, H M 395272, I/A 2 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-28
Empresa: DE CORAZON PCADS SL
Liquidador Mancomunado
- Diaz Morgado Estrella
- Perez Poveda Pedro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21443 , F 30, S 8, H M 381335, I/A 2 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-28
Empresa: DE CORAZON PCADS SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Morgado Estrella
- Perez Poveda Pedro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21443 , F 30, S 8, H M 381335, I/A 2 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-28
Empresa: PROMOCIONES INICIATIVA SUR 2006 SL
Liquidador
- Perez Poveda Pedro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23420 , F 142, S 8, H M 420037, I/A 4 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-28
Empresa: PROMOCIONES INICIATIVA SUR 2006 SL
Administrador Unico
- Perez Poveda Pedro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23420 , F 142, S 8, H M 420037, I/A 4 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-28
Información de PEREZ POVEDA PEDRO PABLO
Mostramos los datos de PEREZ POVEDA PEDRO PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ POVEDA PEDRO PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos