PEREZ PORRAS MILAGROS
Informe ejecutivo de PEREZ PORRAS MILAGROS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ PORRAS MILAGROS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO SAURE MEGALIA SL | Presidente | 24/11/2015 | |
GRUPO SAURE MEGALIA SL | Consejero Delegado | 24/11/2015 | |
GRUPO SAURE MEGALIA SL | Consejero | 24/11/2015 | |
UNIFAMILIARES MORRAZO SL | Apoderado | 16/04/2015 | |
SAURE SL | Apoderado | 02/02/2015 | |
HOSPEDAJE VIGO CENTRO SL | Apoderado | 27/01/2015 | |
GRUPO SAURE MEGALIA SL | Apoderado | 27/01/2015 | |
PROMOCIONES AVENIDA DE ALCABRE SL | Apoderado | 27/01/2015 | |
HOSTELERIA SAMIL PLAYA SL | Apoderado | 27/01/2015 | |
COMERCIAL SAN REMO SL | Apoderado | 27/01/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PEREZ PORRAS MILAGROS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ PORRAS MILAGROS
Empresa: GRUPO SAURE MEGALIA SL
Administrador Unico
Consejero Delegado
- Perez Porras Milagros
Consejero
- Perez Laiz Senen
- Perez Porras Milagros
- Porras Escarpa Milagros
Presidente
- Perez Porras Milagros
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3370, L 3370, F 155, S 8, H PO 43935, I/A 8 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-36
Empresa: MISTER GANGA STAR SL
Administrador Mancomunado
- Perez Laiz Senen
- Perez Porras Milagros
- Perez Porras Oliver
- Perez Porras Senen
- Porras Escarpa Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3972, L 3972, F 220, S 8, H PO 56981, I/A 3 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-36
Empresa: UNIFAMILIARES MORRAZO SL
Apoderado
- Perez Porras Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3117, L 3117, F 104, S 8, H PO 38306, I/A 8 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-36
Empresa: SAURE SL
Apoderado
- Perez Porras Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 693, L 693, F 214, S 8, H PO 4996, I/A 10 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-36
Empresa: HOSTAL ANCLA DORADA SL
Apoderado
- Perez Porras Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3256, L 3256, F 193, S 8, H PO 41395, I/A 6 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-36
Empresa: COMERCIAL SAN REMO SL
Apoderado
- Perez Porras Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2041, L 2041, F 215, S 8, H PO 4522, I/A 9 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-36
Empresa: HOSTELERIA SAMIL PLAYA SL
Apoderado
- Perez Porras Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373, L 3373, F 148, S 8, H PO 44002, I/A 6 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-36
Empresa: PROMOCIONES AVENIDA DE ALCABRE SL
Apoderado
- Perez Porras Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2294, L 2294, F 60, S 8, H PO 23269, I/A 8 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-36
Empresa: GRUPO SAURE MEGALIA SL
Apoderado
- Perez Porras Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3370, L 3370, F 154, S 8, H PO 43935, I/A 7 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-36
Empresa: MISTER GANGA STAR SL
Administrador Mancomunado
- Perez Laiz Senen
- Perez Porras Milagros
- Perez Porras Oliver
- Perez Porras Senen
- Porras Escarpa Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3972, L 3972, F 218, S 8, H PO 56981, I/A 1 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-36
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ PORRAS MILAGROS
Mostramos los datos de PEREZ PORRAS MILAGROS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ PORRAS MILAGROS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos