PEREZ PINEDA JUAN JOSE
Informe ejecutivo de PEREZ PINEDA JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ PINEDA JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INFORCEST INFORMATICA SL | Socio Unico | 18/03/2019 | |
INFORCEST INFORMATICA SL | Administrador Unico | 18/03/2019 | |
AGENCIA DE TRANSPORTES PEREZ VELASCO SL | Administrador Solidario | 07/01/2010 |
VINCULACIONES DE PEREZ PINEDA JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ PINEDA JUAN JOSE
Empresa: INFORCEST INFORMATICA SL
Administrador Unico
- Perez Pineda Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 125, S 8, H CO 16235, I/A 4 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-14
Empresa: INFORCEST INFORMATICA SL
Administrador Solidario
- Jimenez Manzano Rafael
- Perez Pineda Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 125, S 8, H CO 16235, I/A 4 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-14
Empresa: INFORCEST INFORMATICA SL
Socio Único
- Perez Pineda Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 125, S 8, H CO 16235, I/A 4 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-14
Empresa: INFORCEST FORMACION SL
Liquidador
- Perez Pineda Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1724 , F 43, S 8, H CO 20308, I/A 2 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-14
Empresa: INFORCEST FORMACION SL
Administrador Solidario
- Jimenez Manzano Rafael
- Perez Pineda Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1724 , F 43, S 8, H CO 20308, I/A 2 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-14
Administrador Solidario
- Perez Pineda Juan Jose
- Perez Pineda Maria Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230, L 21, F 225, S 8, H BU 719, I/A 7 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-09
Administrador Mancomunado
- Perez Pineda Juan Jose
- Perez Pineda Maria Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230, L 21, F 225, S 8, H BU 719, I/A 7 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-09
Información de PEREZ PINEDA JUAN JOSE
Mostramos los datos de PEREZ PINEDA JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ PINEDA JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos