PEREZ PETE PEDRO ANTONIO
Informe ejecutivo de PEREZ PETE PEDRO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ PETE PEDRO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADERAS PERSOTO SL | Administrador Unico | 23/01/2024 | |
PEREZ Y PETE SL | Administrador Solidario | 01/08/2022 | |
DISYCO LA GUBIA SL | Administrador Solidario | 30/11/2018 | |
DISYCO LA GUBIA SL | Apoderado | 19/07/2013 |
VINCULACIONES DE PEREZ PETE PEDRO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ PETE PEDRO ANTONIO
Empresa: MADERAS PERSOTO SL
Administrador Unico
- Perez Pete Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331 , F 159, S 8, H AL 9289, I/A 4 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-04
Empresa: MADERAS PERSOTO SL
Administrador Solidario
- Perez Pete Pedro Antonio
- Pete Alonso Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331 , F 159, S 8, H AL 9289, I/A 4 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-04
Empresa: PEREZ Y PETE SL
Administrador Solidario
- Perez Pete Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331 , F 170, S 8, H AL 9291, I/A 6 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-04
Empresa: DISYCO LA GUBIA SL
Administrador Solidario
- Perez Pete Javier
- Perez Pete Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176 , F 127, S 8, H AL 4758, I/A 9 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-04
Empresa: MADERAS PERSOTO SL
Administrador Solidario
- Perez Pete Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331 , F 159, S 8, H AL 9289, I/A 3 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-04
Empresa: DISYCO LA GUBIA SL
Apoderado
- Perez Pete Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176 , F 126, S 8, H AL 4758, I/A 7 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-04
Información de PEREZ PETE PEDRO ANTONIO
Mostramos los datos de PEREZ PETE PEDRO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ PETE PEDRO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos