PEREZ PEREZ JENIFER MARIA
Informe ejecutivo de PEREZ PEREZ JENIFER MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ PEREZ JENIFER MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LITOGRAFIAS GRAFICAS SABATER SL | Administrador Suplente | 24/01/2024 | |
LITOGRAFIAS GRAFICAS SABATER SL | Apoderado | 09/10/2020 |
VINCULACIONES DE PEREZ PEREZ JENIFER MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ PEREZ JENIFER MARIA
Empresa: LITOGRAFIAS GRAFICAS SABATER SL
Administrador Suplente
- Perez Perez Jenifer Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 85, S 8, H TF 2353, I/A 15 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-38
Empresa: SBT LOGISTICA EXPRESS CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Perez Perez Jenifer Maria
- Sabater Diaz Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3698 , F 31, S 8, H TF 65020, I/A 3 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-38
Empresa: LITOGRAFIAS GRAFICAS SABATER SL
Apoderado
- Perez Perez Jenifer Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 83, S 8, H TF 2353, I/A 11 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-38
Empresa: SBT LOGISTICA EXPRESS CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Perez Perez Jenifer Maria
- Sabater Diaz Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3698 , F 28, S 8, H TF 65020, I/A 1 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-38
Información de PEREZ PEREZ JENIFER MARIA
Mostramos los datos de PEREZ PEREZ JENIFER MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ PEREZ JENIFER MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos