PEREZ PEREZ ELIA ALTAGRACIA
Informe ejecutivo de PEREZ PEREZ ELIA ALTAGRACIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ PEREZ ELIA ALTAGRACIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Apoderado | 06/02/2019 | 19/03/2024 |
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Apoderado | 03/04/2017 | 28/08/2018 |
VINCULACIONES DE PEREZ PEREZ ELIA ALTAGRACIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ PEREZ ELIA ALTAGRACIA
Apoderado
- Jauregui Santana Juan Francisco
- Perez Perez Elia Altagracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42415 , F 4, S 8, H M 469367, I/A 186 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-28
Apoderado
- Perez Perez Elia Altagracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38652 , F 17, S 8, H M 469367, I/A 92 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28
Empresa: AVIVA GESTION SGIIC SA
Apoderado
- Perez Perez Elia Altagracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34462 , F 167, S 8, H M 265725, I/A 112 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-28
Información de PEREZ PEREZ ELIA ALTAGRACIA
Mostramos los datos de PEREZ PEREZ ELIA ALTAGRACIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ PEREZ ELIA ALTAGRACIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos