PEREZ PAZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de PEREZ PAZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ PAZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DREAM STATE INVESTMENT SL | Socio Unico | 12/05/2023 | |
DREAM STATE INVESTMENT SL | Administrador Unico | 12/05/2023 | |
POREXGAL SL | Apoderado | 13/08/2015 | |
PPMQ EXPORTATIONS SL | Socio Unico | 21/07/2015 | |
PPMQ EXPORTATIONS SL | Administrador Unico | 21/07/2015 | |
PESCA NATURAL EN ALTAMAR SL | Administrador Unico | 24/02/2012 | |
RIVEIRA HOLDING FISH SL | Administrador Solidario | 08/01/2010 |
VINCULACIONES DE PEREZ PAZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ PAZ FRANCISCO
Empresa: HEREDEROS DE JOSE PEREZ BERNARDEZ SA
Consejero Delegado
Consejero
- Paz Lampon Josefa
- Perez Paz Francisco
- Perez Paz Manuel
Presidente
Secretario
- Perez Paz Francisco
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35 , F 214, S 8, H SC 22696, I/A 8 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-15
Empresa: DREAM STATE INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Perez Paz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4447, L 4447, F 5, S 8, H PO 71574, I/A 1 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-36
Empresa: DREAM STATE INVESTMENT SL
Socio Único
- Perez Paz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4447, L 4447, F 5, S 8, H PO 71574, I/A 1 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-36
Empresa: POREXGAL SL
Apoderado
- Perez Paz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 172 , F 127, S 8, H SC 46330, I/A 4 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-15
Empresa: PPMQ EXPORTATIONS SL
Administrador Unico
- Perez Paz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 103, S 8, H SC 47857, I/A 1 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-15
Empresa: PPMQ EXPORTATIONS SL
Socio Único
- Perez Paz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 103, S 8, H SC 47857, I/A 1 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-15
Empresa: PESCA NATURAL EN ALTAMAR SL
Administrador Unico
- Perez Paz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3773, L 3773, F 165, S 8, H PO 52672, I/A 1 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-36
Empresa: RIVEIRA PEIXE FRESCO SL
Apoderado Mancomunado
- Perez Paz Francisco
Consejero
- Perez Paz Francisco
Presidente
- Perez Paz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 120 , F 217, S 8, H SC 40840, I/A 4 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-15
Empresa: RIVEIRA HOLDING FISH SL
Administrador Solidario
- Perez Paz Francisco
- Perez Paz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 76 , F 23, S 8, H SC 44740, I/A 1 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-15
Empresa: HEREDEROS DE JOSE PEREZ BERNARDEZ SA
Consejero Delegado
Consejero
- Paz Lampon Josefa
- Perez Paz Francisco
- Perez Paz Manuel
Presidente
Secretario
- Perez Paz Francisco
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35 , F 213, S 8, H SC 22696, I/A 5 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-15
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ PAZ FRANCISCO
Mostramos los datos de PEREZ PAZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ PAZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos