PEREZ PASTOR ALVARO
Informe ejecutivo de PEREZ PASTOR ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ PASTOR ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROMBO ALTERNATIVE INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 19/08/2021 | |
ROMBO ALTERNATIVE INVESTMENTS SL | Socio Unico | 19/08/2021 | |
DIVERSO ALTERNATIVE INVESTMENTS SL | Socio Unico | 18/08/2021 | |
DIVERSO ALTERNATIVE INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 18/08/2021 |
VINCULACIONES DE PEREZ PASTOR ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ PASTOR ALVARO
Empresa: ROMBO ALTERNATIVE INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Perez Pastor Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42257 , F 70, S 8, H M 748117, I/A 1 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-28
Empresa: ROMBO ALTERNATIVE INVESTMENTS SL
Socio Único
- Perez Pastor Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42257 , F 70, S 8, H M 748117, I/A 1 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-28
Empresa: DIVERSO ALTERNATIVE INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Perez Pastor Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42257 , F 60, S 8, H M 748116, I/A 1 (18/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-163-28
Empresa: DIVERSO ALTERNATIVE INVESTMENTS SL
Socio Único
- Perez Pastor Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42257 , F 60, S 8, H M 748116, I/A 1 (18/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-163-28
Empresa: 150 CHARTER SL
Administrador Unico
- Perez Pastor Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34897 , F 144, S 8, H M 507907, I/A 28 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-28
Empresa: 150 CHARTER SL
Administrador Unico
- Perez Pastor Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28198 , F 118, S 8, H M 507907, I/A 1 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-234-28
Empresa: 150 CHARTER SL
Socio Único
- Perez Pastor Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28198 , F 118, S 8, H M 507907, I/A 1 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-234-28
Información de PEREZ PASTOR ALVARO
Mostramos los datos de PEREZ PASTOR ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ PASTOR ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos