PEREZ PAREDES JOSE CARLOS
Informe ejecutivo de PEREZ PAREDES JOSE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ PAREDES JOSE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOLACHLOE SL | Administrador Unico | 09/01/2015 |
VINCULACIONES DE PEREZ PAREDES JOSE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ PAREDES JOSE CARLOS
Empresa: HOLACHLOE SL
Administrador Unico
- Perez Paredes Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31250 , F 145, S 8, H M 562506, I/A 2 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-28
Empresa: INTERADTIVE SL
Consejero
- Perez Paredes Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26734 , F 143, S 8, H M 481750, I/A 3 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-28
Empresa: INTERADTIVE SL
Consejero
- Perez Paredes Jose Carlos
- Resines Rodriguez De Partearroyo Luis Pablo
- Vizan Alonso Ignacio
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26734 , F 140, S 8, H M 481750, I/A 1 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-114-28
Información de PEREZ PAREDES JOSE CARLOS
Mostramos los datos de PEREZ PAREDES JOSE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ PAREDES JOSE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos