PEREZ PAINO CARMEN MARIA
Informe ejecutivo de PEREZ PAINO CARMEN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ PAINO CARMEN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION Y ADMINISTRACION DE FINCAS URBANAS Y RUSTICAS SL | Administrador Unico | 02/12/2015 | |
AREA DE COMERCIO ESPAÑOL SL | Apoderado Solidario | 16/07/2015 | |
TUBERIA Y VALVULERIA SALMANTINA SL | Apoderado Solidario | 22/05/2014 | |
COMERCIAL DE FUNDICIONES VALLISOLETANA SL | Apoderado Solidario | 22/05/2014 |
VINCULACIONES DE PEREZ PAINO CARMEN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ PAINO CARMEN MARIA
Empresa: URBANIZACION SAN COSME III SL
Administrador Unico
- Perez Paino Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1139 , F 217, S 8, H VA 16610, I/A 7 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-47
Empresa: URBANIZACION SAN COSME III SL
Administrador Unico
- Perez Paino Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1139 , F 217, S 8, H VA 16610, I/A 6 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-47
Administrador Unico
- Perez Paino Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 74, S 8, H VA 9467, I/A 6 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-47
Empresa: AREA DE COMERCIO ESPAÑOL SL
Apoderado Solidario
- Perez Paino Ana Belen
- Perez Paino Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1429 , F 69, S 8, H VA 25177, I/A 3 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-138-47
Apoderado Solidario
- Perez Paino Ana Belen
- Perez Paino Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1458 , F 104, S 8, H VA 5242, I/A 10 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-47
Empresa: TUBERIA Y VALVULERIA SALMANTINA SL
Apoderado Solidario
- Perez Paino Ana Belen
- Perez Paino Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1458 , F 107, S 8, H VA 10281, I/A 10 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-47
Información de PEREZ PAINO CARMEN MARIA
Mostramos los datos de PEREZ PAINO CARMEN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ PAINO CARMEN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos