PEREZ OVEJERO ADRIA
Informe ejecutivo de PEREZ OVEJERO ADRIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEREZ OVEJERO ADRIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAS MARTINET VITICULTORS SL | Administrador Solidario | 04/04/2018 | |
CIMS DE PORRERA SL | Administrador Solidario | 03/04/2018 |
VINCULACIONES DE PEREZ OVEJERO ADRIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ OVEJERO ADRIA
Empresa: LOGISTIC VINS SL
Administrador Mancomunado
- Perez Ovejero Adria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2064 , F 185, S 8, H T 30750, I/A 5 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-43
Empresa: AMICS DEL GOBE SL
Administrador Solidario
- Cruells Lopez Joan
- Perez Ovejero Adria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2078 , F 91, S 8, H T 31050, I/A 2 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-43
Empresa: TALLER PRIORAT ENOLOGIA SL
Liquidador Solidario
- Capdevila Gascon Enric
- Perez Ovejero Adria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3026 , F 182, S 8, H T 51687, I/A 4 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-43
Empresa: TALLER PRIORAT ENOLOGIA SL
Administrador Solidario
- Capdevila Gascon Enric
- Perez Ovejero Adria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3026 , F 182, S 8, H T 51687, I/A 4 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-43
Empresa: MAS MARTINET VITICULTORS SL
Administrador Solidario
- Perez Ovejero Adria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1871 , F 6, S 8, H T 7334, I/A 10 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-43
Empresa: CIMS DE PORRERA SL
Administrador Solidario
- Perez Ovejero Adria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1422 , F 196, S 8, H T 17255, I/A 11 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-43
Empresa: TALLER PRIORAT ENOLOGIA SL
Administrador Solidario
- Perez Ovejero Adria
- Quintana Leiva Edgar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3026 , F 179, S 8, H T 51687, I/A 1 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-43
Empresa: LOGISTIC VINS SL
Administrador Mancomunado
- Perez Ovejero Adria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2064 , F 184, S 8, H T 30750, I/A 3 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-43
Información de PEREZ OVEJERO ADRIA
Mostramos los datos de PEREZ OVEJERO ADRIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ OVEJERO ADRIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos