PEREZ ORTIZ JAVIER
Informe ejecutivo de PEREZ ORTIZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ ORTIZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXCLUSIVAS JAVIER PEREZ SL | Socio Unico | 25/04/2019 | |
EXCLUSIVAS JAVIER PEREZ SL | Administrador Unico | 25/04/2019 | |
WILDWATCHING SPAIN SL | Apoderado Solidario | 11/04/2011 |
VINCULACIONES DE PEREZ ORTIZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ ORTIZ JAVIER
Empresa: KOMODELAR SL
Apoderado
- Perez Ortiz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2931 , F 221, S 8, H PM 47291, I/A 10 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-07
Empresa: KOMODELAR SL
Administrador Unico
- Perez Ortiz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2062 , F 182, S 8, H PM 47291, I/A 9 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-07
Empresa: EXCLUSIVAS JAVIER PEREZ SL
Administrador Unico
- Perez Ortiz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2810 , F 787, S 8, H PM 86535, I/A 1 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-07
Empresa: EXCLUSIVAS JAVIER PEREZ SL
Socio Único
- Perez Ortiz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2810 , F 787, S 8, H PM 86535, I/A 1 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-07
Empresa: WILDWATCHING SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Frechilla Garcia Luis
- Perez Ortiz Javier
- Reyero Castro Ignacio-ramon
- Robles Gonzalez Tomas Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213 , F 119, S 8, H LE 20888, I/A 2 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-24
Empresa: WILDWATCHING SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Frechilla Garcia Luis
- Perez Ortiz Javier
- Reyero Castro Ignacio-ramon
- Robles Gonzalez Tomas Luis
Apoderado Solidario
- Perez Ortiz Javier
- Reyero Castro Ignacio-ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213 , F 117, S 8, H LE 20888, I/A 1 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-24
Información de PEREZ ORTIZ JAVIER
Mostramos los datos de PEREZ ORTIZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ ORTIZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos