PEREZ NOVELLA ANTONIO
Informe ejecutivo de PEREZ NOVELLA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ NOVELLA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMPERIO CONTRAATACA AIE | Apoderado Solidario | 21/02/2024 | |
DREAMS ANIMATION AIE | Apoderado | 19/05/2023 | |
MOOMIOS MOVIE AIE | Administrador Unico | 02/09/2022 | |
M4C UNION PICTURES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/03/2022 | |
LITTLE BIG BOY AIE | Apoderado Solidario | 03/02/2022 | |
M4C UNION PICTURES SL | Consejero | 30/12/2021 | |
4 CATS PICTURES SL | Apoderado Solidario | 09/08/2019 | |
BABIEKA FILMS SL | Apoderado Mancomunado | 28/08/2013 |
VINCULACIONES DE PEREZ NOVELLA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ NOVELLA ANTONIO
Empresa: IMPERIO CONTRAATACA AIE
Apoderado Solidario
- Perez Novella Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49137 , F 7, S 8, H B 609053, I/A 2 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-08
Apoderado
- Perez Novella Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45044 , F 103, S 8, H M 792746, I/A 2 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-28
Empresa: MOOMIOS MOVIE AIE
Administrador Unico
- Perez Novella Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47250 , F 109, S 8, H B 542138, I/A 8 (02/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-174-08
Empresa: M4C UNION PICTURES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gasull Torres Jorge Miguel
- Marco Bude Ricardo
- Perez Novella Antonio
- Salazar Simpson De Laiglesia Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48117 , F 92, S 8, H B 572848, I/A 2 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-08
Empresa: LITTLE BIG BOY AIE
Apoderado Solidario
- Marco Bude Ricardo
- Perez Novella Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48140 , F 140, S 8, H B 573613, I/A 4 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-08
Empresa: M4C UNION PICTURES SL
Consejero
- Gasull Torres Jorge Miguel
- Marco Bude Ricardo
- Perez Novella Antonio
- Salazar Simpson De Laiglesia Ignacio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48117 , F 91, S 8, H B 572848, I/A 1 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-08
Empresa: 4 CATS PICTURES SL
Apoderado Solidario
- Perez Novella Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43969 , F 39, S 8, H B 443208, I/A 8 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-08
Empresa: BABIEKA FILMS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31188 , F 132, S 8, H M 561365, I/A 3 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-28
Información de PEREZ NOVELLA ANTONIO
Mostramos los datos de PEREZ NOVELLA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ NOVELLA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos