PEREZ NIETO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de PEREZ NIETO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ NIETO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PASTELERIA CALA MILLOR MADRID SL | Apoderado | 14/12/2023 | |
CARGO & ASESORES SL | Socio Unico | 29/11/2021 | |
CARGO & ASESORES SL | Administrador Unico | 29/11/2021 | |
ALBERCA PROMOCIONES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Solidario | 16/05/2019 | |
ESTACION DE ALJUCEN SL | Administrador Unico | 13/12/2018 |
VINCULACIONES DE PEREZ NIETO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ NIETO MARIA DEL CARMEN
Empresa: GROUP CAMINTER COMPANY SL
Liquidador Solidario
- Garcia Martin Jose Angel
- Perez Nieto Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42199 , F 57, S 8, H M 747059, I/A 2 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Empresa: GROUP CAMINTER COMPANY SL
Administrador Solidario
- Garcia Martin Jose Angel
- Perez Nieto Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42199 , F 57, S 8, H M 747059, I/A 2 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Empresa: PASTELERIA CALA MILLOR MADRID SL
Apoderado
- Perez Nieto Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29076 , F 165, S 8, H M 523530, I/A 7 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-28
Empresa: CARGO & ASESORES SL
Administrador Unico
- Perez Nieto Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42697 , F 181, S 8, H M 755076, I/A 1 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-28
Empresa: CARGO & ASESORES SL
Socio Único
- Perez Nieto Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42697 , F 181, S 8, H M 755076, I/A 1 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-28
Empresa: GROUP CAMINTER COMPANY SL
Administrador Solidario
- Garcia Martin Jose Angel
- Perez Nieto Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42199 , F 56, S 8, H M 747059, I/A 1 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-28
Empresa: PASTELERIA CALA MILLOR MADRID SL
Administrador Solidario
- Garcia Martin Jose Angel
- Perez Nieto Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29076 , F 165, S 8, H M 523530, I/A 5 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-28
Administrador Solidario
- Garcia Martin Jose Angel
- Perez Nieto Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39162 , F 80, S 8, H M 695724, I/A 1 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-28
Empresa: ESTACION DE ALJUCEN SL
Administrador Unico
- Perez Nieto Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 200 , F 214, S 8, H BA 10529, I/A 10 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-06
Empresa: PASTELERIA CALA MILLOR MADRID SL
Administrador Solidario
- Garcia Martin Jose Angel
- Perez Nieto Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29076 , F 161, S 8, H M 523530, I/A 1 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-28
Información de PEREZ NIETO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de PEREZ NIETO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ NIETO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos