PEREZ NAVAZ FRANCHO
Informe ejecutivo de PEREZ NAVAZ FRANCHO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ NAVAZ FRANCHO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URBANCO SL | Socio Unico | 04/02/2016 | |
URBANCO SL | Administrador Unico | 04/02/2016 | |
URBANCO SL | Apoderado | 04/11/2014 |
VINCULACIONES DE PEREZ NAVAZ FRANCHO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ NAVAZ FRANCHO
Empresa: URBANCO SL
Administrador Unico
- Perez Navaz Francho
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2092 , F 77, S 8, H Z 7519, I/A 9 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-50
Empresa: URBANCO SL
Nuevo Socio Único
- Perez Navaz Francho
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2092 , F 77, S 8, H Z 7519, I/A 9 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-50
Empresa: URBANCO SL
Apoderado
- Perez Navaz Francho
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2092 , F 77, S 8, H Z 7519, I/A 8 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-50
Empresa: PROMOCIONES ABANTARE ARAGON SL
Apoderado Mancomunado
- Langa Domingo Maria Asuncion Aurora
- Perez Navaz Francho
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435 , F 220, S 8, H Z 42113, I/A 3 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-50
Empresa: PROMOCIONES ABANTARE ARAGON SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435 , F 220, S 8, H Z 42113, I/A 3 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-50
Información de PEREZ NAVAZ FRANCHO
Mostramos los datos de PEREZ NAVAZ FRANCHO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ NAVAZ FRANCHO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos