PEREZ NAVARRO MARIA CATALINA
Informe ejecutivo de PEREZ NAVARRO MARIA CATALINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ NAVARRO MARIA CATALINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE LINE BIKE GROUP SL | Apoderado | 22/01/2019 | |
TEAM BIKE SL | Apoderado | 07/01/2014 | |
BLUE FACTORY TEAM SL | Apoderado | 30/12/2013 |
VINCULACIONES DE PEREZ NAVARRO MARIA CATALINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ NAVARRO MARIA CATALINA
Empresa: THE LINE BIKE GROUP SL
Apoderado
- Perez Navarro Maria Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4177 , F 45, S 8, H A 163047, I/A 2 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-03
Empresa: TEAM BIKE SL
Apoderado
- Perez Navarro Maria Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 38, S 8, H A 7438, I/A 11 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-03
Empresa: BLUE FACTORY TEAM SL
Apoderado
- Perez Navarro Maria Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2680 , F 78, S 8, H A 78080, I/A 5 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-4-03
Información de PEREZ NAVARRO MARIA CATALINA
Mostramos los datos de PEREZ NAVARRO MARIA CATALINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ NAVARRO MARIA CATALINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos