PEREZ NAVARRO LUIS
Informe ejecutivo de PEREZ NAVARRO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ NAVARRO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUIS - PEREZ & SONS COLLECTIONS SL | Socio Unico | 18/10/2016 |
VINCULACIONES DE PEREZ NAVARRO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ NAVARRO LUIS
Empresa: LUIS - PEREZ & SONS COLLECTIONS SL
Socio Único
- Perez Navarro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2869 , F 56, S 8, H A 88603, I/A 3 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-03
Empresa: ESTABLECIMIENTOS SANTA ANA SL
Apoderado
- Perez Navarro Luis
- Perez Navarro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3937 , F 217, S 8, H A 10107, I/A 13 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-03
Empresa: URBEXCON PUERTO SL
Administrador Unico
- Perez Navarro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1946 , F 81, S 8, H CA 39169, I/A 3 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-11
Empresa: URBEXCON PUERTO SL
Administrador Unico
- Perez Navarro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1946 , F 79, S 8, H CA 39169, I/A 1 (16/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-11
Información de PEREZ NAVARRO LUIS
Mostramos los datos de PEREZ NAVARRO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ NAVARRO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos