PEREZ NANCLARES EVA MARIA
Informe ejecutivo de PEREZ NANCLARES EVA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ NANCLARES EVA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RETALES COMUNICACION SL | Administrador Unico | 11/11/2020 | |
LEGAL SUPPORT & PROFESSIONAL SERVICES SL | Administrador Unico | 11/04/2019 | |
RESANA INTEGRAL SL | Administrador Unico | 17/01/2014 |
VINCULACIONES DE PEREZ NANCLARES EVA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ NANCLARES EVA MARIA
Empresa: RETALES COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Perez Nanclares Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41122 , F 10, S 8, H M 729133, I/A 1 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-28
Administrador Unico
- Perez Nanclares Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39038 , F 60, S 8, H M 693631, I/A 1 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-28
Empresa: PERSEI CONSULTING SL
Apoderado
- Perez Nanclares Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16404 , F 34, S 8, H M 278891, I/A 10 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-28
Empresa: PERSEI CONSULTING SL
Apoderado
- Perez Nanclares Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16404 , F 33, S 8, H M 278891, I/A 7 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-28
Empresa: RESANA INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Perez Nanclares Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31829 , F 196, S 8, H M 572782, I/A 1 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-28
Información de PEREZ NANCLARES EVA MARIA
Mostramos los datos de PEREZ NANCLARES EVA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ NANCLARES EVA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos