PEREZ MUÑOZ DOLORES
Informe ejecutivo de PEREZ MUÑOZ DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ MUÑOZ DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VERDEJO GOLD HORSES SL | Apoderado | 22/04/2019 | |
L. BEN-TURA SA | Presidente | 13/05/2010 | |
L. BEN-TURA SA | Consejero | 13/05/2010 |
VINCULACIONES DE PEREZ MUÑOZ DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ MUÑOZ DOLORES
Empresa: L. BEN-TURA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Lorca Fernandez Jose
- Lorca Perez Juan Jose
- Perez Muñoz Dolores
Presidente
- Perez Muñoz Dolores
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1226, L 139, F 48, S 8, H MA 5985, I/A 6 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-29
Empresa: VERDEJO GOLD HORSES SL
Apoderado
- Perez Muñoz Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5829, L 4736, F 91, S 8, H MA150243, I/A 2 (22/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-29
Empresa: L. BEN-TURA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Lorca Fernandez Jose
- Lorca Perez Juan Jose
- Perez Muñoz Dolores
Presidente
- Perez Muñoz Dolores
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1226, L 139, F 48, S 8, H MA 5985, I/A 5 (02/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-29
Empresa: L. BEN-TURA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Lorca Fernandez Jose
- Lorca Perez Juan Jose
- Perez Muñoz Dolores
Presidente
- Perez Muñoz Dolores
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1226, L 139, F 48, S 8, H MA 5985, I/A 4 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-29
Empresa: L. BEN-TURA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Lorca Fernandez Jose
- Lorca Perez Juan Jose
- Perez Muñoz Dolores
Presidente
- Perez Muñoz Dolores
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1226, L 139, F 48, S 8, H MA 5985, I/A 4 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-29
Información de PEREZ MUÑOZ DOLORES
Mostramos los datos de PEREZ MUÑOZ DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ MUÑOZ DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos