PEREZ MORALES TANAHUSU
Informe ejecutivo de PEREZ MORALES TANAHUSU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ MORALES TANAHUSU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUAREZ Y MORALES REPRESENTACIONES SL | Administrador Unico | 28/12/2012 | 29/02/2024 |
SUAREZ Y MORALES REPRESENTACIONES SL | Administrador Solidario | 26/01/2012 |
VINCULACIONES DE PEREZ MORALES TANAHUSU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ MORALES TANAHUSU
Empresa: SUAREZ Y MORALES REPRESENTACIONES SL
Administrador Unico
- Perez Morales Tanahusu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 113, S 8, H GC 11944, I/A 18 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-35
Empresa: SUAREZ Y MORALES REPRESENTACIONES SL
Administrador Unico
- Perez Morales Tanahusu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 111, S 8, H GC 11944, I/A 15 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-35
Empresa: SUAREZ Y MORALES REPRESENTACIONES SL
Administrador Solidario
- Perez Morales Alfredo Sebensuy
- Perez Morales Tanahusu
- Perez Suarez Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1200 , F 104, S 8, H GC 11944, I/A 12 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-35
Información de PEREZ MORALES TANAHUSU
Mostramos los datos de PEREZ MORALES TANAHUSU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ MORALES TANAHUSU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos