PEREZ MONTANER VICENTE
Informe ejecutivo de PEREZ MONTANER VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEREZ MONTANER VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TILOGRANJA SL | Administrador Unico | 17/05/2022 | |
VIDA PATRIMONIAL SL | Administrador Unico | 12/08/2011 |
VINCULACIONES DE PEREZ MONTANER VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ MONTANER VICENTE
Empresa: TILOGRANJA SL
Administrador Unico
- Perez Montaner Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9144, L 6428, F 86, S 8, H V 137593, I/A 4 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-46
Empresa: OREMA EUROPATRANS SL
Administrador Unico
- Perez Montaner Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8998, L 6283, F 40, S 8, H V 132690, I/A 2 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-46
Empresa: VIDA PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
- Perez Montaner Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8303, L 5594, F 116, S 8, H V 108753, I/A 3 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-161-46
Empresa: TILOGRANJA SL
Administrador Unico
- Perez Montaner Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765, L 529, F 92, S 8, H AB 12899, I/A 4 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-33-02
Administrador Unico
- Perez Montaner Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8303, L 5594, F 88, S 8, H V 108749, I/A 2 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-46
Empresa: RIEGOS CARLET SL
Administrador Unico
- Perez Montaner Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5123, L 2431, F 37, S 8, H V 39783, I/A 5 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-46
Empresa: OREMA EUROPATRANS SL
Administrador Unico
- Perez Montaner Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8998, L 6283, F 38, S 8, H V 132690, I/A 1 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-46
Información de PEREZ MONTANER VICENTE
Mostramos los datos de PEREZ MONTANER VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ MONTANER VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos