PEREZ MOLINA IGNASI
Informe ejecutivo de PEREZ MOLINA IGNASI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEREZ MOLINA IGNASI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GODO VERTICAL MEDIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/12/2023 |
VINCULACIONES DE PEREZ MOLINA IGNASI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ MOLINA IGNASI
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45119 , F 60, S 8, H B 166217, I/A 35 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-08
Empresa: GODO VERTICAL MEDIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Perez Molina Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49044 , F 72, S 8, H B 169943, I/A 47 (04/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45119 , F 56, S 8, H B 166217, I/A 28 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45119 , F 56, S 8, H B 166217, I/A 28 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45119 , F 56, S 8, H B 166217, I/A 27 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45119 , F 55, S 8, H B 166217, I/A 26 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45119 , F 54, S 8, H B 166217, I/A 25 (05/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-176-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45119 , F 53, S 8, H B 166217, I/A 24 (05/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-176-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29943 , F 96, S 8, H B 166217, I/A 21 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-08
Empresa: LV MAGAZINE SA
Apoderado
- Carrion Isbert David
- Catala Pujol Montserrat
- Gurt Carrera Jaume
- Perez Molina Ignasi
- Ruiz Soler Joaquin
- Sallent Roig Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44694 , F 161, S 8, H B 157584, I/A 47 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-08
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ MOLINA IGNASI
Mostramos los datos de PEREZ MOLINA IGNASI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ MOLINA IGNASI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos