PEREZ MEGOLLA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de PEREZ MEGOLLA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ MEGOLLA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CATERVI CANARIAS SL | Administrador Solidario | 23/05/2017 | 03/08/2020 |
CATERVI CANARIAS SL | Administrador Mancomunado | 21/12/2012 | 14/05/2014 |
VINCULACIONES DE PEREZ MEGOLLA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ MEGOLLA JOSE LUIS
Empresa: CATERVI CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Perez Megolla Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 64, S 8, H TF 51160, I/A 4 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-38
Empresa: CATERVI CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Martinez Lopez Gabriel Ramon
- Perez Megolla Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 63, S 8, H TF 51160, I/A 3 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-38
Empresa: CATERVI CANARIAS SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Lopez Gabriel Ramon
- Perez Megolla Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 63, S 8, H TF 51160, I/A 2 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-38
Empresa: CATERVI CANARIAS SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Lopez Gabriel Ramon
- Perez Megolla Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 63, S 8, H TF 51160, I/A 1 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-26-38
Información de PEREZ MEGOLLA JOSE LUIS
Mostramos los datos de PEREZ MEGOLLA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ MEGOLLA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos