PEREZ MARTINEZ MARTIN
Informe ejecutivo de PEREZ MARTINEZ MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ MARTINEZ MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNIWASH PALAU SL | Administrador Unico | 21/08/2014 | |
TECNICARS PALAU SL | Administrador Unico | 23/03/2011 |
VINCULACIONES DE PEREZ MARTINEZ MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ MARTINEZ MARTIN
Empresa: CERISELEVEL SL
Administrador Mancomunado
- Desire Torres Deste
- Perez Martinez Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47650 , F 22, S 8, H B 558253, I/A 3 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-08
Empresa: CERISELEVEL SL
Administrador Mancomunado
- Desire Torres Deste
- Perez Martinez Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47650 , F 21, S 8, H B 558253, I/A 2 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-08
Empresa: TECNIWASH PALAU SL
Administrador Unico
- Perez Martinez Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41461 , F 46, S 8, H B 393617, I/A 3 (21/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-08
Empresa: TECNIWASH PALAU SL
Administrador Mancomunado
- Nieto Maynou Silvia
- Perez Martinez Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41461 , F 46, S 8, H B 393617, I/A 2 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-08
Empresa: TECNICARS PALAU SL
Administrador Unico
- Perez Martinez Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37450 , F 143, S 8, H B 299519, I/A 5 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-08
Empresa: TECNICARS PALAU SL
Administrador Mancomunado
- Nieto Maynou Silvia
- Perez Martinez Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37450 , F 143, S 8, H B 299519, I/A 5 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-08
Empresa: TECNIWASH PALAU SL
Administrador Mancomunado
- Nieto Maynou Silvia
- Perez Martinez Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41461 , F 42, S 8, H B 393617, I/A 1 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-08
Empresa: TECNICARS PALAU SL
Administrador Mancomunado
- Nieto Maynou Silvia
- Perez Martinez Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37450 , F 142, S 8, H B 299519, I/A 3 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-08
Empresa: TECNICARS PALAU SL
Administrador Mancomunado
- Pareras Humanes Joaquin
- Perez Martinez Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37450 , F 142, S 8, H B 299519, I/A 3 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-08
Información de PEREZ MARTINEZ MARTIN
Mostramos los datos de PEREZ MARTINEZ MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ MARTINEZ MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos