PEREZ MARTINEZ MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de PEREZ MARTINEZ MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ MARTINEZ MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS Y CONSULTORIA JOSMAR SL | Apoderado | 22/02/2011 |
VINCULACIONES DE PEREZ MARTINEZ MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ MARTINEZ MARIA DEL MAR
Empresa: OCIO VIA EN RED SL
Apoderado
- Perez Martinez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26489 , F 7, S 8, H M 477359, I/A 5 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-28
Empresa: SERVICIOS Y CONSULTORIA JOSMAR SL
Apoderado
- Perez Martinez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20734 , F 67, S 8, H M 367281, I/A 3 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-28
Empresa: SERVICIOS Y CONSULTORIA JOSMAR SL
Administrador Unico
- Perez Martinez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20734 , F 66, S 8, H M 367281, I/A 2 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-28
Empresa: OCIO VIA EN RED SL
Apoderado
- Perez Martinez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26489 , F 5, S 8, H M 477359, I/A 3 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-28
Empresa: OCIO VIA EN RED SL
Administrador Unico
- Perez Martinez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26489 , F 5, S 8, H M 477359, I/A 2 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-28
Empresa: OCIO VIA EN RED SL
Administrador Unico
- Perez Martinez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26489 , F 1, S 8, H M 477359, I/A 1 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-49-28
Empresa: OCIO VIA EN RED SL
Socio Único
- Perez Martinez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26489 , F 1, S 8, H M 477359, I/A 1 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-49-28
Información de PEREZ MARTINEZ MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de PEREZ MARTINEZ MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ MARTINEZ MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos