PEREZ MARTIN MARIA VICTORIA
Informe ejecutivo de PEREZ MARTIN MARIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEREZ MARTIN MARIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTAES INVERSION SL | Apoderado Solidario | 14/11/2023 | |
TORICES INVERSIONES SICAV | Secretario | 06/08/2012 | |
TORICES INVERSIONES SICAV | Consejero | 06/08/2012 |
VINCULACIONES DE PEREZ MARTIN MARIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ MARTIN MARIA VICTORIA
Empresa: INSTITUTO AUDITIVO SALESA SL
Apoderado Solidario
- Perez Martin Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47089 , F 205, S 8, H B 540753, I/A 4 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-08
Empresa: INSTAES INVERSION SL
Apoderado Solidario
- Perez Martin Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47595 , F 165, S 8, H B 27641, I/A 43 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-08
Empresa: INSTAES INVERSION SL
Apoderado Solidario
- Perez Martin Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47595 , F 164, S 8, H B 27641, I/A 42 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-08
Empresa: INSTITUTO AUDITIVO SALESA SL
Apoderado Solidario
- Perez Martin Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47089 , F 203, S 8, H B 540753, I/A 3 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-08
Empresa: INSTITUTO AUDITIVO ESPAÑOL SL
Apoderado Solidario
- Perez Martin Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28779 , F 80, S 8, H B 27641, I/A 35 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-08
Empresa: INSTITUTO AUDITIVO SALESA SL
Apoderado Solidario
- Perez Martin Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47089 , F 203, S 8, H B 540753, I/A 2 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-08
Empresa: NAVIA REPRESENTACION Y PROMOCION SL
Consejero
- Perez Martin Maria Victoria
- Suarez Beleña Roberto
- Suarez Perez Carolina
- Suarez Perez Mario
Presidente
- Perez Martin Maria Victoria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12758 , F 45, S 8, H M 204575, I/A 6 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-215-28
Empresa: TORICES INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
Consejero
- De La Torre Herrera Indalecio
- Herrera Parte Laura
- Perez Martin Maria Victoria
Presidente
Secretario
- Perez Martin Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23180 , F 8, S 8, H M 415428, I/A 13 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-28
Empresa: PANIFICADORA GARCIA PEREZ SL
Liquidador
- Perez Martin Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524, L 437, F 129, S 8, H MA 16261, I/A 3 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-29
Empresa: PANIFICADORA GARCIA PEREZ SL
Administrador Unico
- Perez Martin Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524, L 437, F 129, S 8, H MA 16261, I/A 3 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-29
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ MARTIN MARIA VICTORIA
Mostramos los datos de PEREZ MARTIN MARIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ MARTIN MARIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos