PEREZ MARIN MARIA LUISA
Informe ejecutivo de PEREZ MARIN MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ MARIN MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOPE CAMISAS SL | Administrador Unico | 08/03/2024 | |
KARATTI IBERIA SL | Apoderado Solidario | 11/12/2023 | |
TOPE CAMISAS SL | Apoderado Solidario | 30/06/2021 |
VINCULACIONES DE PEREZ MARIN MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ MARIN MARIA LUISA
Empresa: TOPE CAMISAS SL
Administrador Unico
- Perez Marin Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45463 , F 3, S 8, H B 488648, I/A 4 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-08
Empresa: KARATTI IBERIA SL
Apoderado Solidario
- Perez Marin Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49037 , F 108, S 8, H B 605420, I/A 2 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-08
Empresa: TOPE CAMISAS SL
Apoderado Solidario
- Perez Marin Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45463 , F 2, S 8, H B 488648, I/A 3 (30/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-08
Empresa: TOPE CAMISAS SL
Administrador Solidario
- Perez Marin Maria Luisa
- Tovar Vivas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45463 , F 2, S 8, H B 488648, I/A 2 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-08
Empresa: TOPE CAMISAS SL
Administrador Solidario
- Perez Marin Maria Luisa
- Tovar Vivas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45463 , F 1, S 8, H B 488648, I/A 1 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-140-08
Información de PEREZ MARIN MARIA LUISA
Mostramos los datos de PEREZ MARIN MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ MARIN MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos