PEREZ MANRIQUE JESUS
Informe ejecutivo de PEREZ MANRIQUE JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEREZ MANRIQUE JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAMES EUROPE AGENCIA DE SUSCRIPCION SL | Apoderado | 17/10/2017 | 02/07/2019 |
ATLANTIC WHOLESALE BROKERS CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SL | Apoderado | 16/11/2017 | 02/07/2019 |
EMPRESA NAVIERA ELCANO SA | Apoderado Solidario | 23/10/2015 | 19/09/2016 |
EMPRESA NAVIERA ELCANO SA | Apoderado Mancomunado | 23/10/2015 | 19/09/2016 |
VINCULACIONES DE PEREZ MANRIQUE JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ MANRIQUE JESUS
Apoderado
- Perez Manrique Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31560 , F 121, S 8, H M 407024, I/A 19 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-28
Empresa: NAMES AGENCIA DE SUSCRIPCION SL
Apoderado
- Perez Manrique Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25460 , F 221, S 8, H M 458723, I/A 17 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-28
Apoderado
- Perez Manrique Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31560 , F 120, S 8, H M 407024, I/A 18 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
Empresa: NAMES AGENCIA DE SUSCRIPCION SL
Apoderado
- Perez Manrique Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25460 , F 220, S 8, H M 458723, I/A 13 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28
Empresa: EMPRESA NAVIERA ELCANO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 69, S 8, H M 46862, I/A 315 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-28
Empresa: EMPRESA NAVIERA ELCANO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732 , F 66, S 8, H M 46862, I/A 311 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-28
Información de PEREZ MANRIQUE JESUS
Mostramos los datos de PEREZ MANRIQUE JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ MANRIQUE JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos