PEREZ MAFFEI LOPEZ RAFAEL
Informe ejecutivo de PEREZ MAFFEI LOPEZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE PEREZ MAFFEI LOPEZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRICHEM SA | Apoderado | 04/06/2021 | 21/06/2023 |
KLECAR FONCIER ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/04/2012 | 21/07/2014 |
KLEPIERRE MOLINA SL | Apoderado | 21/07/2014 | |
KLEPIERRE MOLINA SL | Apoderado | 26/04/2012 | 21/07/2014 |
KLECAR FONCIER ESPAÑA SL | Apoderado | 20/11/2013 | 21/07/2014 |
KLEPIERRE MOLINA SL | Apoderado | 20/11/2013 | 21/07/2014 |
KLEPIERRE VALLECAS SA | Apoderado | 18/04/2012 | 18/07/2014 |
KLEPIERRE MANAGEMENT ESPAÑA SL | Apoderado | 20/04/2012 | 18/07/2014 |
KLECAR FONCIER IBERICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/06/2012 | 18/07/2014 |
KLEPIERRE VALLECAS SA | Apoderado | 18/07/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PEREZ MAFFEI LOPEZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ MAFFEI LOPEZ RAFAEL
Empresa: AGRICHEM SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Aguilera Briongos Sandra Rosana
- Crespo Alonso Luisa
- Garcia Sanchez Ruben
- Perez Maffei Lopez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39869 , F 172, S 8, H M 106321, I/A 50 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-28
Empresa: AGRICHEM SA
Apoderado
- Aguilera Briongos Sandra Rosana
- Crespo Alonso Luisa
- Perez Maffei Lopez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39869 , F 164, S 8, H M 106321, I/A 39 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-28
Empresa: KLECAR FONCIER ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Sanchez Monica
- Heredero Lopez Esteban
- Perez Maffei Lopez Rafael
- Respaldiza Lopez Javier
- Soriano Villa Lucia
Apoderado
- Degouy Eric Philippe
- Gonzalez Sanchez Monica
- Gonzalez Sanchez Monica
- Perez Maffei Lopez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29194 , F 68, S 8, H M 270017, I/A 58 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-28
Empresa: KLEPIERRE MOLINA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Degouy Eric Philippe
- Gonzalez Sanchez Monica
- Gonzalez Sanchez Monica
- Heredero Lopez Esteban
- Perez Maffei Lopez Rafael
- Perez Maffei Lopez Rafael
- Respaldiza Lopez Javier
- Soriano Villa Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29153 , F 214, S 8, H M 524900, I/A 26 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-28
Empresa: KLEPIERRE MANAGEMENT ESPAÑA SL
Apoderado
- Alcaide Rondan David
- Cobo Abeytua Iñigo
- Colorado Frias Javier
- Dominguez Borrego Carmen
- Garcia Asensio Juan Luis
- Gonzalez Sanchez Monica
- Haces Diaz Felipe
- Heredero Lopez Esteban
- Hernandez Berrocal Paloma
- Leguina Gonzalez Luis
- Machin Fernandez Felipe
- Marichal Sosa Carlos
- Martinez Samperiz Jose Ignacio
- Morales Vazquez Roberto
- Perez Deherrasti Pellon Jose Maria
- Perez Maffei Lopez Rafael
- Respaldiza Lopez Javier
- Romero Cabrillana Antonio Miguel
- Soriano Villa Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28884 , F 118, S 8, H M 264515, I/A 71 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-28
Empresa: KLEPIERRE VALLECAS SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Degouy Eric
- Gonzalez Sanchez Monica
- Gonzalez Sanchez Monica
- Heredero Lopez Esteban
- Perez Maffei Lopez Rafael
- Perez Maffei Lopez Rafael
- Respaldiza Lopez Javier
- Soriano Villa Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20435 , F 212, S 8, H M 361453, I/A 36 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-28
Empresa: KLECAR FONCIER IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Sanchez Monica
- Heredero Lopez Esteban
- Perez Maffei Lopez Rafael
- Respaldiza Lopez Javier
- Soriano Villa Lucia
Apoderado
- Degouy Eric Philippe
- Gonzalez Sanchez Monica
- Gonzalez Sanchez Monica
- Perez Maffei Lopez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30852 , F 201, S 8, H M 270277, I/A 61 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-28
Empresa: KLEPIERRE VALLECAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20435 , F 211, S 8, H M 361453, I/A 35 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-28
Empresa: KLEPIERRE MOLINA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29153 , F 214, S 8, H M 524900, I/A 25 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-28
Empresa: KLECAR FONCIER ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29194 , F 68, S 8, H M 270017, I/A 57 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-28
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ MAFFEI LOPEZ RAFAEL
Mostramos los datos de PEREZ MAFFEI LOPEZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ MAFFEI LOPEZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos