PEREZ LOZANO LUIS
Informe ejecutivo de PEREZ LOZANO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ LOZANO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANIPULADOS HAZLO SL | Socio Unico | 24/05/2011 | |
MANIPULADOS HAZLO SL | Administrador Unico | 11/11/2009 |
VINCULACIONES DE PEREZ LOZANO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ LOZANO LUIS
Empresa: ACCIONES DE MARKETING LOZANO SL
Liquidador
- Perez Lozano Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31238 , F 119, S 8, H M 562272, I/A 2 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Empresa: ACCIONES DE MARKETING LOZANO SL
Administrador Unico
- Perez Lozano Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31238 , F 119, S 8, H M 562272, I/A 2 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Empresa: ACCIONES DE MARKETING LOZANO SL
Administrador Unico
- Perez Lozano Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31238 , F 119, S 8, H M 562272, I/A 1 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-28
Empresa: MANIPULADOS HAZLO SL
Socio Único
- Perez Lozano Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27112 , F 132, S 8, H M 488496, I/A 3 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-28
Empresa: MANIPULADOS HAZLO SL
Administrador Unico
- Perez Lozano Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27112 , F 127, S 8, H M 488496, I/A 1 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-222-28
Información de PEREZ LOZANO LUIS
Mostramos los datos de PEREZ LOZANO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ LOZANO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos