PEREZ LOPEZ SERGIO
Informe ejecutivo de PEREZ LOPEZ SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE PEREZ LOPEZ SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DREAM STUDIO COLLECTIBLES SL | Administrador Solidario | 20/09/2023 | |
ELECTROCAJASPAIN 2021 SL | Administrador Solidario | 21/02/2023 | |
NEWCO TRAVEL CORP SL | Administrador Solidario | 11/03/2013 | |
CONSTRUCCIONES SERGIO PEREZ LOPEZ SA | Apoderado Solidario | 29/07/2011 |
VINCULACIONES DE PEREZ LOPEZ SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ LOPEZ SERGIO
Empresa: NEW ELITE SPORT SL
Administrador Solidario
- Herrero Del Pino David
- Perez Lopez Sergio
- Ramirez Raya Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47553 , F 86, S 8, H B 555385, I/A 3 (20/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-08
Empresa: ELECTROCAJASPAIN 2021 SL
Administrador Solidario
- Perez Lopez Sergio
- Ruiz Cortes Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6007, L 4914, F 5, S 8, H MA159263, I/A 3 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-29
Empresa: ELECTROCAJASPAIN 2021 SL
Administrador Unico
- Perez Lopez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6007, L 4914, F 5, S 8, H MA159263, I/A 3 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-29
Empresa: ELECTROCAJASPAIN 2021 SL
Administrador Unico
- Perez Lopez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6007, L 4914, F 4, S 8, H MA159263, I/A 2 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-29
Empresa: ELECTROCAJASPAIN 2021 SL
Administrador Mancomunado
- Perez Lopez Sergio
- Ruiz Cortes Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6007, L 4914, F 4, S 8, H MA159263, I/A 2 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-29
Empresa: BIO AIR SOCIETY SL
Consejero Delegado
Consejero
- GREEN & TELCO SL
- Perez Lopez Armando
- Perez Lopez Ricardo
- Perez Lopez Sergio
- Ramirez Marquez Walter Moises
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40424 , F 42, S 8, H M 717943, I/A 3 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-28
Empresa: ELECTROCAJASPAIN 2021 SL
Administrador Mancomunado
- Perez Lopez Sergio
- Ruiz Cortes Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6007, L 4914, F 4, S 8, H MA159263, I/A 1 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-29
Empresa: BIO AIR SOCIETY SL
Consejero Delegado
- Perez Lopez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40424 , F 42, S 8, H M 717943, I/A 2 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-28
Empresa: BIO AIR SOCIETY SL
Consejero Delegado
- Perez Lopez Sergio
Consejero
- Perez Lopez Armando
- Perez Lopez Ricardo
- Perez Lopez Sergio
- Ramirez Marquez Walter Moises
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40424 , F 40, S 8, H M 717943, I/A 1 (23/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-83-28
Empresa: CONSTRUCCIONES SERGIO PEREZ LOPEZ SA
Consejero
- Perez Lopez Beatriz
- Perez Lopez Sergio
- Perez-vivar Lopez Rodrigo
- Vivar Mira Araceli
Presidente
- Perez Lopez Sergio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2603, L 1516, F 192, S 8, H MA 11579, I/A 27 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-29
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ LOPEZ SERGIO
Mostramos los datos de PEREZ LOPEZ SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ LOPEZ SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos