PEREZ LOPEZ MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de PEREZ LOPEZ MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ LOPEZ MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PALPARPER18 SL | Apoderado Solidario | 31/07/2024 | |
INSTALACION Y GESTION DE SERVICIOS PALPER SL | Apoderado Solidario | 23/07/2024 |
VINCULACIONES DE PEREZ LOPEZ MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ LOPEZ MARIA ANGELES
Empresa: PALPARPER18 SL
Apoderado Solidario
- Palomino Perez Tamara Maria
- Perez Lopez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 702261, I/A 2 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Apoderado Solidario
- Palomino Perez Tamara Maria
- Perez Lopez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 454833, I/A 6 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-28
Administrador Solidario
- Palomino Montalvo Antonio Jose
- Perez Lopez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25262 , F 14, S 8, H M 454833, I/A 5 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-28
Consejero
- Perez Lopez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37 , F 105, S 8, H SA 1113, I/A 10 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-37
Consejero
- Perez Lopez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37 , F 105, S 8, H SA 1113, I/A 7 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-37
Información de PEREZ LOPEZ MARIA ANGELES
Mostramos los datos de PEREZ LOPEZ MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ LOPEZ MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos