PEREZ LOPEZ ENRIQUE
Informe ejecutivo de PEREZ LOPEZ ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE PEREZ LOPEZ ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERRAMIENTOS Y AUTOMATISMOS SL | Administrador Solidario | 09/12/2021 | |
LABORATORIOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA | Administrador Unico | 05/11/2018 | |
LINGRANA SL | Administrador Unico | 19/04/2018 | |
LERGA SA | Presidente | 16/11/2015 | |
HOUSE OF RENT SL | Administrador Unico | 29/09/2014 | |
FUNERRIBA SL | Administrador Suplente | 11/01/2010 | |
LERGA SA | Consejero Delegado Solidario | 24/12/2009 | |
LERGA SA | Consejero | 24/12/2009 |
VINCULACIONES DE PEREZ LOPEZ ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ LOPEZ ENRIQUE
Empresa: EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GMBH
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 132235, I/A 74 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-28
Empresa: DHL AVIATION
Apoderado Solidario
- Perez Lopez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 107810, I/A 35 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-28
Administrador Unico
- Perez Lopez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T , F , S 8, H M 71806, I/A 17 (13/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-96-28
Empresa: ALPUERTAS VILLAMARCHANTE SL
Liquidador Solidario
- Perez Lopez Enrique
- Recuenco Moya Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11088, L 8366, F 57, S 8, H V 201628, I/A 2 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-46
Empresa: ALPUERTAS VILLAMARCHANTE SL
Administrador Solidario
- Perez Lopez Enrique
- Recuenco Moya Ana Isabel
Liquidador Solidario
- Perez Lopez Enrique
- Recuenco Moya Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11088, L 8366, F 57, S 8, H V 201628, I/A 2 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-46
Empresa: CERRAMIENTOS Y AUTOMATISMOS SL
Administrador Solidario
- Perez Lopez Enrique
- Recuenco Moya Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10596, L 7877, F 109, S 8, H V 185304, I/A 2 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-46
Empresa: CERRAMIENTOS Y AUTOMATISMOS SL
Administrador Unico
- Perez Lopez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10596, L 7877, F 109, S 8, H V 185304, I/A 2 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-46
Empresa: ALPUERTAS VILLAMARCHANTE SL
Administrador Solidario
- Perez Lopez Enrique
- Recuenco Moya Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11088, L 8366, F 57, S 8, H V 201628, I/A 1 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-238-46
Administrador Solidario
- Corral Garcia Antonio Fermin
- Perez Lopez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 142, S 8, H AL 4540, I/A 4 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-04
Empresa: DHL PARCEL MADRID SPAIN SL
Apoderado
- Perez Lopez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35888 , F 81, S 8, H M 90470, I/A 81 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-28
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ LOPEZ ENRIQUE
Mostramos los datos de PEREZ LOPEZ ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ LOPEZ ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos