PEREZ-LOMBARD MARTIN DE OLIVA ALVARO
Informe ejecutivo de PEREZ-LOMBARD MARTIN DE OLIVA ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ-LOMBARD MARTIN DE OLIVA ALVARO
VINCULACIONES DE PEREZ-LOMBARD MARTIN DE OLIVA ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ-LOMBARD MARTIN DE OLIVA ALVARO
Gerente Uni.
- Perez-lombard Martin De Oliva Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7327 , F 212, S 8, H SE137338, I/A 1 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-41
Gerente Uni.
- Perez-lombard Martin De Oliva Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7314 , F 41, S 8, H SE137045, I/A 1 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-41
Gerente Uni.
- Perez-lombard Martin De Oliva Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7277 , F 145, S 8, H SE136053, I/A 1 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-41
Gerente Uni.
- Perez-lombard Martin De Oliva Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7245 , F 65, S 8, H SE135235, I/A 1 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-41
Liquidador Unico
- Perez-lombard Martin De Oliva Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6460 , F 74, S 8, H SE115670, I/A 4 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-41
Administrador Unico
- Perez-lombard Martin De Oliva Alvaro
Liquidador Unico
- Perez-lombard Martin De Oliva Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6460 , F 74, S 8, H SE115670, I/A 4 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-41
Administrador Unico
- Perez-lombard Martin De Oliva Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6460 , F 74, S 8, H SE115670, I/A 3 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-41
Administrador Solidario
- Bermudez Salas Antonio
- Perez-lombard Martin De Oliva Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6460 , F 74, S 8, H SE115670, I/A 3 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-41
Socio Único
- Perez-lombard Martin De Oliva Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6460 , F 73, S 8, H SE115670, I/A 2 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-41
Administrador Solidario
- Bermudez Salas Antonio
- Perez-lombard Martin De Oliva Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6460 , F 71, S 8, H SE115670, I/A 1 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-41
Información de PEREZ-LOMBARD MARTIN DE OLIVA ALVARO
Mostramos los datos de PEREZ-LOMBARD MARTIN DE OLIVA ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ-LOMBARD MARTIN DE OLIVA ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos