PEREZ LLORET MARIA VICTORIA
Informe ejecutivo de PEREZ LLORET MARIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ LLORET MARIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LLORET ORTEGA INVERSIONES SA | Administrador Unico | 16/01/2024 |
VINCULACIONES DE PEREZ LLORET MARIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ LLORET MARIA VICTORIA
Empresa: LLORET ORTEGA INVERSIONES SA
Administrador Unico
- Perez Lloret Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2554 , F 25, S 8, H PM 2805, I/A 33 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-07
Empresa: LLORET ORTEGA INVERSIONES SA
Administrador Unico
- Perez Lloret Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2554 , F 25, S 8, H PM 2805, I/A 33 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-07
Liquidador
- Perez Lloret Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2024 , F 142, S 8, H PM 45571, I/A 3 (13/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-07
Administrador Unico
- Perez Lloret Maria Victoria
Liquidador
- Perez Lloret Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2024 , F 142, S 8, H PM 45571, I/A 3 (13/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-07
Empresa: LLORET ORTEGA INVERSIONES SA
Administrador Unico
- Perez Lloret Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2554 , F 24, S 8, H PM 2805, I/A 31 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-07
Administrador Unico
- Perez Lloret Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2024 , F 141, S 8, H PM 45571, I/A 2 (04/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-07
Empresa: SEGUROS LLORET SA
Administrador Unico
- Perez Lloret Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714 , F 197, S 8, H PM 2805, I/A 26 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-07
Empresa: SEGUROS LLORET SA
Administrador Unico
- Perez Lloret Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714 , F 197, S 8, H PM 2805, I/A 25 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-07
Información de PEREZ LLORET MARIA VICTORIA
Mostramos los datos de PEREZ LLORET MARIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ LLORET MARIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos