PEREZ LILLO MARIA LUZ
Informe ejecutivo de PEREZ LILLO MARIA LUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ LILLO MARIA LUZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METRICA SOLUCIONES Y EQUIPAMIENTO SL | Apoderado | 03/02/2023 | |
BIGUNE MADRID SL | Administrador Unico | 11/03/2021 |
VINCULACIONES DE PEREZ LILLO MARIA LUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ LILLO MARIA LUZ
Empresa: METRICA SOLUCIONES Y EQUIPAMIENTO SL
Apoderado
- Perez Lillo Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44600 , F 88, S 8, H M 785577, I/A 2 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-28
Administrador Unico
- Perez Lillo Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36512 , F 3, S 8, H M 655823, I/A 3 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-28
Administrador Solidario
- Alonso Zarraga Aingeru
- Marcos Meno Javier
- Peñalver Mayoral Raul
- Perez Lillo Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36512 , F 3, S 8, H M 655823, I/A 2 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Administrador Solidario
- Alonso Zarraga Aingeru
- Marcos Meno Javier
- Peñalver Mayoral Raul
- Perez Lillo Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36512 , F 1, S 8, H M 655823, I/A 1 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-28
Información de PEREZ LILLO MARIA LUZ
Mostramos los datos de PEREZ LILLO MARIA LUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ LILLO MARIA LUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos