PEREZ JULVE MARIA-TERESA
Informe ejecutivo de PEREZ JULVE MARIA-TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ JULVE MARIA-TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SHUFERR CIAL SL | Administrador Solidario | 17/01/2022 | |
SHUFERR CIAL SL | Apoderado Solidario | 30/04/2012 |
VINCULACIONES DE PEREZ JULVE MARIA-TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ JULVE MARIA-TERESA
Empresa: SHUFERR CIAL SL
Administrador Solidario
- Perez Julve Maria-teresa
- Perez Julve Raul
- Perez Julve Simon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1900 , F 222, S 8, H Z 18119, I/A 6 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-50
Empresa: SHUFERR CIAL SL
Administrador Unico
- Perez Julve Maria-teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1900 , F 222, S 8, H Z 18119, I/A 6 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-50
Empresa: SHUFERR CIAL SL
Administrador Unico
- Perez Julve Maria-teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1900 , F 222, S 8, H Z 18119, I/A 5 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-50
Empresa: SHUFERR CIAL SL
Apoderado Solidario
- Perez Julve Maria-teresa
- Perez Julve Raul
- Perez Julve Simon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1900 , F 221, S 8, H Z 18119, I/A 2 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-50
Información de PEREZ JULVE MARIA-TERESA
Mostramos los datos de PEREZ JULVE MARIA-TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ JULVE MARIA-TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos