PEREZ JIMENEZ FELIPE JOSE
Informe ejecutivo de PEREZ JIMENEZ FELIPE JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PEREZ JIMENEZ FELIPE JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAMBLA JIMENEZ SL | Consejero Delegado Mancomunado | 18/07/2024 | |
RAMBLA JIMENEZ SL | Consejero | 18/07/2024 | |
NAMSOMARA SL | Apoderado | 29/12/2022 | |
RAMASOMAN SL | Apoderado | 29/12/2022 | |
INSTITUTO BERNABEU ALBACETE SL | Apoderado | 10/11/2022 |
VINCULACIONES DE PEREZ JIMENEZ FELIPE JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ JIMENEZ FELIPE JOSE
Empresa: RAMBLA JIMENEZ SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Perez Jimenez Felipe Jose
- Perez Jimenez Ignacio Jose
- Perez Jimenez Jose Maria
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AB 26292, I/A 5 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-02
Empresa: RAMASOMAN SL
Apoderado
- Perez Jimenez Felipe Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4185 , F 120, S 8, H A 55171, I/A 18 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-03
Empresa: NAMSOMARA SL
Apoderado
- Perez Jimenez Felipe Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4138 , F 55, S 8, H A 120892, I/A 20 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-03
Empresa: INSTITUTO BERNABEU ALBACETE SL
Apoderado
- Perez Jimenez Felipe Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 995, L 759, F 108, S 8, H AB 24747, I/A 12 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-02
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4078 , F 80, S 8, H A 1506, I/A 76 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-184-03
Apoderado Mancomunado
- Alberto Rincon Jose
- Alberto Rincon Jose
- Aldave Bellot Fermin
- Aldave Bellot Fermin
- Perez Jimenez Felipe Jose
- Valcaneras Roda Jaime
- Valcaneras Roda Jaime
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3792 , F 12, S 8, H A 5718, I/A 21 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-03
Empresa: INMOCOSTA DEL MEDITERRANEO SL
Apoderado
- Perez Jimenez Felipe Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3669 , F 135, S 8, H A 133737, I/A 6 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-03
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3806 , F 92, S 8, H A 1506, I/A 66 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-03
Empresa: INMOCOSTA DEL MEDITERRANEO SL
Apoderado
- Perez Jimenez Felipe Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3669 , F 134, S 8, H A 133737, I/A 5 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-03
Apoderado Mancomunado
- Conejero Martinez Raul
- Perez Jimenez Felipe Jose
- Yebenes Lang Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3792 , F 11, S 8, H A 5718, I/A 17 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-03
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ JIMENEZ FELIPE JOSE
Mostramos los datos de PEREZ JIMENEZ FELIPE JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ JIMENEZ FELIPE JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos