PEREZ IGLESIAS ESTEBAN
Informe ejecutivo de PEREZ IGLESIAS ESTEBAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ IGLESIAS ESTEBAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDICYL AUDITORES SL | Presidente | 30/06/2022 | |
AUDICYL AUDITORES SL | Consejero | 30/06/2022 | |
AUDICYL AUDITORES SL | Consejero Delegado | 30/06/2022 |
VINCULACIONES DE PEREZ IGLESIAS ESTEBAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ IGLESIAS ESTEBAN
Empresa: AUDICYL AUDITORES SL
Consejero Delegado
- Perez Iglesias Esteban
Letrado Asesor
Presidente
- Perez Iglesias Esteban
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 217 , F 24, S 8, H SA 6354, I/A 9 . (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-37
Empresa: AUDICYL AUDITORES SL
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 217 , F 24, S 8, H SA 6354, I/A 9 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-37
Administrador Unico
- Perez Iglesias Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3751, L 3751, F 111, S 8, H PO 52189, I/A 2 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-36
Empresa: PROHEMI09 SL
Administrador Unico
- Perez Iglesias Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3571, L 3571, F 12, S 8, H PO 48339, I/A 3 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-36
Empresa: PROHEMI09 SL
Administrador Unico
- Perez Iglesias Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3571, L 3571, F 11, S 8, H PO 48339, I/A 2 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-36
Empresa: PROHEMI09 SL
Socio Único
- Perez Iglesias Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3571, L 3571, F 11, S 8, H PO 48339, I/A 2 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-36
Administrador Unico
- Perez Iglesias Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3751, L 3751, F 110, S 8, H PO 52189, I/A 1 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-36
Información de PEREZ IGLESIAS ESTEBAN
Mostramos los datos de PEREZ IGLESIAS ESTEBAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ IGLESIAS ESTEBAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos