PEREZ IBAÑEZ ANA MARIA
Informe ejecutivo de PEREZ IBAÑEZ ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ IBAÑEZ ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AFEI SOLUCIONES AVANZADAS SL | Apoderado Solidario | 09/06/2021 | |
ASECAT SA | Apoderado Solidario | 14/04/2016 | |
LLULL MAR RECURSOS PROMOCIONALES SA | Apoderado | 19/11/2012 |
VINCULACIONES DE PEREZ IBAÑEZ ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ IBAÑEZ ANA MARIA
Empresa: AFEI SOLUCIONES AVANZADAS SL
Apoderado Solidario
- Perez Ibañez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47515 , F 65, S 8, H B 554274, I/A 4 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-08
Empresa: AFEI SOLUCIONES AVANZADAS SL
Administrador Unico
- Perez Ibañez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47515 , F 65, S 8, H B 554274, I/A 3 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-08
Empresa: AFEI SOLUCIONES AVANZADAS SL
Administrador Unico
- Perez Ibañez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47515 , F 64, S 8, H B 554274, I/A 1 (09/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-08
Empresa: ASECAT SA
Apoderado Solidario
- Perez Ibañez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21515 , F 186, S 8, H B 23912, I/A 23 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-08
Empresa: LLULL MAR RECURSOS PROMOCIONALES SA
Apoderado
- Perez Ibañez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35688 , F 28, S 8, H B 276548, I/A 6 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-08
Información de PEREZ IBAÑEZ ANA MARIA
Mostramos los datos de PEREZ IBAÑEZ ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ IBAÑEZ ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos