PEREZ HERRERO MARIA CONSUELO
Informe ejecutivo de PEREZ HERRERO MARIA CONSUELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ HERRERO MARIA CONSUELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES CONMAJO SL | Socio Unico | 16/06/2014 | |
TRANSPORTES CONMAJO SL | Administrador Unico | 14/03/2014 |
VINCULACIONES DE PEREZ HERRERO MARIA CONSUELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ HERRERO MARIA CONSUELO
Empresa: TRANS MAREZ SL
Liquidador Unico
- Perez Herrero Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10790, L 8069, F 46, S 8, H V 191689, I/A 3 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-46
Empresa: TRANS MAREZ SL
Administrador Unico
- Perez Herrero Maria Consuelo
Liquidador Unico
- Perez Herrero Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10790, L 8069, F 46, S 8, H V 191689, I/A 3 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-46
Empresa: TRANS MAREZ SL
Administrador Unico
- Perez Herrero Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10790, L 8069, F 44, S 8, H V 191689, I/A 1 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-46
Empresa: TRANSPORTES CONMAJO SL
Socio Único
- Perez Herrero Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1518 , F 192, S 8, H GR 44442, I/A 2 (16/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-18
Empresa: TRANSPORTES CONMAJO SL
Administrador Unico
- Perez Herrero Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1518 , F 191, S 8, H GR 44442, I/A 1 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-18
Información de PEREZ HERRERO MARIA CONSUELO
Mostramos los datos de PEREZ HERRERO MARIA CONSUELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ HERRERO MARIA CONSUELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos